Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Interessenter | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Wolfgang Nowicki (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Daniel Seybold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Bestyrelse: Daniel Seybold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-11-08 fjernes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Interessenter: NeXtWind Komplementär GmbH (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 21 ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Legale ejere: NeXtWind Windpark Beteiligung I GmbH & Co. KG (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: Carl Philip Bæk Christiansen, Ib Kaaber, Lars Andersen, Michael Steen Meulengracht, Claus Hansen, Rene Kohlwes, MOMENTUM ENERGY INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Reelle ejere: Carl Philip Bæk Christiansen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 tilføjes Reelle ejere: Carl Philip Bæk Christiansen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2018-09-28 fjernes Legale ejere: Lone Broholt, Susanne Kjærgaard (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-09-06 tilføjes Legale ejere: MOMENTUM ENERGY INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2018-09-06 fjernes Legale ejere: Per Henriksen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: Susanne Kjærgaard (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: Dan Holm Johansen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2017-05-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@soelund-invest.dk (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-05-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2015-02-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at indkøbe et vindkraftanlæg af typen Enercon E-66/18.70 1,8 MW, anlægsnummer 70922, som blev idriftsat i 4. kvartal 2002, og at drive denne som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber. Vindmøllen er placeret ved Hude/Hatten, ca. 50 kv. vest for Bremen i delstaten Niedersachsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Vedtægter: 2015-02-13 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-01-01 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 21 ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2012-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2012-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Ib Kaaber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-01 fjernes Bestyrelse: Claus Michael Jahn (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-06-03)
Den 2010-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2010-05-12 tilføjes Bestyrelse: Claus Michael Jahn (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-12 fjernes Bestyrelse: Tage Thinggaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2009-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Egefeld Schimming (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-22 tilføjes Legale ejere: Dan Holm Johansen, Per Henriksen, Lone Broholt, Ib Kaaber, Lars Andersen, Michael Steen Meulengracht, Claus Hansen, Rene Kohlwes (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2008-01-21 tilføjes Bestyrelse: John Stig Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-20 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST EUROPE ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2008-02-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@soelund-invest.dk (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2007-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Bestyrelse: Frank Buch-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-22 fjernes Bestyrelse: Frank Buch-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-22 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST EUROPE ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-10-22 tilføjes Legale ejere: Carl Philip Bæk Christiansen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2007-10-22 tilføjes Navne: K/S VINDINVEST 21 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2007-10-22 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)