Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Kenneth Nielsen | 12.05.2014 | 16.09.2014 | direktion |
Christian Bødker Matthiesen | 26.11.2007 | 11.06.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Kenneth Nielsen | 12.05.2014 | 16.09.2014 | bestyrelse |
Sanne Schiørring Madsen | 18.01.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
Christian Bødker Matthiesen | 26.11.2007 | 11.06.2014 | bestyrelse |
Per Kenneth Nielsen | 26.11.2007 | 21.05.2013 | bestyrelse |
Frank Walther Juel Thomsen | 26.11.2007 | 18.01.2012 | formand |