Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllestensvej 17, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Direktion: Thomas Vogelius (adm. dir) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-30 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Kontaktoplysninger: thomas.vogelius@gmail.com (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Legale ejere: Thomas Vogelius (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Navne: VOGELIUS CONSULTING ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Stiftere: VOGELIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas.vogelius@gmail.com (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: thomas.vogelius@7n.dk (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-03 tilføjes Legale ejere: Thomas Vogelius (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde IT-konsulent ydelser samt virksomhed beslægtet hermed (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-05-15 tilføjes Vedtægter: 2014-05-15 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: VILSTAD REVISION OG REGNSKABSSERVICE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-22 tilføjes Revisor: VILSTAD REVISION OG REGNSKABSSERVICE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 fjernes Revisor: Bodil Liisberg Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestensvej 17, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2013-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 38, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-19 tilføjes Revisor: Bodil Liisberg Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Revisor: 2talRevision Registreret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 38, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2007-11-30 tilføjes Direktion: Thomas Vogelius (adm. dir) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-30 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas.vogelius@7n.dk (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2007-11-30 tilføjes Navne: VOGELIUS CONSULTING ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Revisor: 2talRevision Registreret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Stiftere: VOGELIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-02)