Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 13, 1. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: sb@boelplan.dk (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2007-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOELPLAN A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-09-24 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-09-24 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2014-05-26 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-03 tilføjes Reelle ejere: Søren Boelskifte (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2007-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2007-11-28 tilføjes Direktion: Søren Boelskifte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Legale ejere: Søren Boelskifte (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2007-11-28 tilføjes Navne: BOELSKIFTE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-30)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2007-11-28 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Stiftere: Søren Boelskifte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Vedtægter: 2007-11-28 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-30)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)