Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborggade 26, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-27 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Hjemmeside: www.tankestreg.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: cl@tankestreg.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: Charlotte Ladegaard Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Navne: TANKESTREG ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Reelle ejere: Charlotte Ladegaard Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Stiftere: Charlotte Ladegaard Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Charlotte Ladegaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborggade 26, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-01-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-01-04 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-01-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2015-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 39, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-02 tilføjes Hjemmeside: www.tankestreg.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 39, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2013-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 28, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-11-29)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 28, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-11-29)
Den 2012-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: cl@tankestreg.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Direktion: Charlotte Ladegaard Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2007-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-27 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Legale ejere: Charlotte Ladegaard Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Navne: TANKESTREG ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Ladegaard Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2007-11-27 tilføjes Stiftere: Charlotte Ladegaard Rasmussen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2007-11-27 tilføjes Vedtægter: 2007-11-27 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)