Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsevangsvej 46, 4550 Asnæs (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Høvejen 7, 4550 Asnæs (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2013-07-11 tilføjes Legale ejere: Claus Mariegaard (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2013-07-11 tilføjes Reelle ejere: Claus Mariegaard (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2012-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Vedtægter: 2012-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Revisor: ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvejen 7, 4550 Asnæs (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2007-11-29 tilføjes Direktion: Claus Mariegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Navne: ENTREPRENØRFIRMAET CLAUS MARIEGAARD ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-11-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Revisor: ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Stiftere: MARIEGAARD ASNÆS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)