Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Nørgaard Bach | 06.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bo Fensmark Frederiksen | 06.03.2024 | formand |
Bjørn Aunsbjerg Nielsen | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bo Hylsebeck | 31.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erick Dahlberg | 24.06.2021 | 06.03.2024 | formand |
Bo Fensmark Frederiksen | 19.01.2021 | 05.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erick Dahlberg | 19.01.2021 | 23.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frank Foged Birkegaard | 03.11.2009 | 07.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
René Lynge | 31.05.2009 | 24.06.2021 | formand |
Bent Hylsebeck | 31.05.2009 | 03.11.2009 | bestyrelsesmedlem |