Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2011-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ULBJERG SMEDE & VVS ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2013-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ULBJERG ERHVERVSUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 21, 8832 Skals (offentliggjort 2011-09-26)
Den 2011-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Låstrupvej 35, 8832 Skals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låstrupvej 35, 8832 Skals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Direktion: Michael Krogh Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Legale ejere: Michael Krogh Hansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2007-11-21 tilføjes Navne: MICHAEL HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-21 tilføjes Reelle ejere: Michael Krogh Hansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-21 tilføjes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Stiftere: Michael Krogh Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Vedtægter: 2007-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)