Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NEMO VVS A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Christian Larsen Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Christian Larsen Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Revisor: BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarken 7, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-24 tilføjes Direktion: Tom Erling Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive VVS- virksomhed, handel, anden service, produktion, investerings- og finansieringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Legale ejere: Tom Erling Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2007-11-24 tilføjes Navne: NEMO HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2007-11-24 tilføjes Reelle ejere: Tom Erling Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2007-11-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-24 tilføjes Revisor: BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Stiftere: Tom Erling Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Vedtægter: 2007-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2007-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)