Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kathale 37, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Legale ejere: HENRIK GRØNLUND JACOBSEN HOLDING ApS, ID INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Navne: HGJ AGENTUR ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Stiftere: HENRIK GRØNLUND JACOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Direktion: Henrik Boe Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2009-06-25 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2009-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Legale ejere: HENRIK GRØNLUND JACOBSEN HOLDING ApS, ID INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kathale 37, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Direktion: Henrik Boe Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Navne: HGJ AGENTUR ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Stiftere: HENRIK GRØNLUND JACOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Vedtægter: 2007-11-28 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)