Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnebakken 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 fjernes Kontaktoplysninger: lau.holbaek@bigaconsept.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 fjernes Navne: BIGACONCEPT HOLBÆK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Stiftere: LAU LARSEN HOLBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 fjernes Direktion: Lau Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lau.holbaek@bigaconsept.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnebakken 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Direktion: Lau Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Navne: BIGACONCEPT HOLBÆK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Stiftere: LAU LARSEN HOLBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Vedtægter: 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)