Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-19 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Bøgh Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Direktion: Poul Erik Bøgh Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-19 fjernes Navne: SELSKABET AF 28. MARTS 2012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Stiftere: Karin Hyldgaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-31 fjernes Revisor: Preben Møgelmose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kelddalvej 64, 9600 Aars (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kelddalvej 64, 9600 Aars (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 153, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2012-03-28)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 153, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2012-03-28)
Den 2012-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kelddalvej 64, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-28 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Bøgh Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Direktion: Poul Erik Bøgh Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 fjernes Direktion: Karin Hyldgaard Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport af pakker og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Navne: SELSKABET AF 28. MARTS 2012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-27 fjernes Navne: TEAM TRANSPORT HIMMERLAND ApS (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2012-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Vedtægter: 2012-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Revisor: Preben Møgelmose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kelddalvej 64, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Direktion: Karin Hyldgaard Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Navne: TEAM TRANSPORT HIMMERLAND ApS (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Stiftere: Karin Hyldgaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)