Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Anders Christian Kallerup Porting (direktion) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri og design, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2014-11-27 tilføjes Vedtægter: 2014-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 fjernes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2012-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Bestyrelse: John Porting (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2008-02-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdrevsvej 21, 4420 Regstrup (offentliggjort 2007-12-07)
Den 2007-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 3 a., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 3 a., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 tilføjes Bestyrelse: John Porting (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Direktion: Anders Christian Kallerup Porting (direktion) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2007-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Legale ejere: Anders Christian Kallerup Porting (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2007-11-19 tilføjes Navne: BYG & DESIGN ApS (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-19 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Kallerup Porting (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2007-11-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Stiftere: PERSONAL MANAGEMENT INTERNATIONAL HOLDING ApS, Anders Christian Kallerup Porting (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)