Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 1253 København K (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Direktion: Henrik Audon (direktion) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-26 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Legale ejere: JPK HOLDING ApS, NICO A/S, F.A. ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Navne: AAK CAPITAL PARTNERS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Stiftere: NICO A/S, JPK HOLDING ApS, F.A. ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2010-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to anpartshavere i forening. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2010-05-25 tilføjes Vedtægter: 2010-05-25 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2010-05-25 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, 1253 København K (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Direktion: Henrik Audon (direktion) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-26 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.001,00 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Legale ejere: JPK HOLDING ApS, NICO A/S, F.A. ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Navne: AAK CAPITAL PARTNERS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Stiftere: NICO A/S, JPK HOLDING ApS, F.A. ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2007-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)