Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Navne | Vedtægter | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 187, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 187, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2007-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tuttobene Invest ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2007-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANKAT ApS. (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2014-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: 21-5 A/S. (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: 21-5 A/S. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 21-5 GROUP ApS. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 187, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-03 tilføjes Navne: Tuttobene Holding ApS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 fjernes Navne: FRISSO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-03 tilføjes Vedtægter: 2018-05-03 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-03 fjernes Bibranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2015-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelstedet 17, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-06-06)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-08-24)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Vedtægter: 2008-05-15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelstedet 17, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-06-06)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Anders Køj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Anders Køj, Laila Albæk Salem Køj (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: FRISSO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Køj, Laila Albæk Salem Køj (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Stiftere: Laila Albæk Salem Køj, Anders Køj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)