Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nicoline Husted Christophersen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bettina Damsbo(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kathinka Elizabeth Heindorff(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Linda Kronsted(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anette Kruse Schifter-Holm(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Netterstrøm(virk.: 4) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Elsebet Gøtz Gjetting(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristin Ebert(virk.: 1) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne Grete Jensen(virk.: 1) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Linda Kronsted | 01.01.2007 | Brådebæksvej 4, 2970 Hørsholm |
Nicoline Husted Christophersen | 01.01.2007 | Drosselvej 55B, 2000 Frederiksberg |
Anette Kruse Schifter-Holm | 01.01.2007 | Engen 32, 3250 Gilleleje |
Kristin Ebert | 09.05.2008 | Panumsvej 47, 2500 Valby |
Bo Netterstrøm | 29.08.2014 | Lehwaldsvej 3, 2800 Kongens Lyngby |
Anne Grete Jensen | 20.08.2018 | Permatopia 89, 4653 Karise |
Elsebet Gøtz Gjetting | ||
Kathinka Elizabeth Heindorff | 01.05.2021 | Sankt Knuds Vej 12, 1903 Frederiksberg C |
Bettina Damsbo | 31.08.2022 | Esperance Alle 8B, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Sachse Mikkelsen | 01.01.2007 | Viadukt Alle 12, 2900 Hellerup |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KALMIA A/S | 31068991 | NORMAL | Psykologisk rådgivning (869030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.04.2013 | 2,70 (km) | Kirkegårdsvej 3A, 2970 Hørsholm | Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte |
KALMIA A/S. |
Sidst opdateret den 11.02.2014 og angivet som gældende fra 01.02.2014 (3896 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KALMER ApS | 42175137 |
Kalmer Ejendomme ApS | 42175129 |
Kalmerfonden | 38325523 |
KALM Holding ApS | 41631678 |
KALMIA A/S | 31068991 |
KALMIN GRUPPEN ApS | 33599447 |
KALMO ApS | 21774472 |
Kalmo Holding ApS | 37557315 |
KALMUSGÅRD/ BENT ALLAN JENSEN | 13536384 |
Kalnejs Entreprise ApS | 39318997 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicoline Husted Christophersen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bettina Damsbo(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kathinka Elizabeth Heindorff(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Linda Kronsted(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anette Kruse Schifter-Holm(virk.: 3) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bo Netterstrøm(virk.: 4) Formand, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elsebet Gøtz Gjetting(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristin Ebert(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anne Grete Jensen(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Sachse Mikkelsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nicoline Husted Christophersen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bettina Damsbo(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 3 |
Kathinka Elizabeth Heindorff(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 0 |
Linda Kronsted(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Anette Kruse Schifter-Holm(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bo Netterstrøm(virk.: 4) Formand, Reelle ejere | 3 | 1 | 0 | 4 |
Elsebet Gøtz Gjetting(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristin Ebert(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anne Grete Jensen(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 10 | 5 | 5 | 11 |
Pct. | 32 % | 16 % | 16 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Sachse Mikkelsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 2 | 3 |
Pct. | 14 % | 14 % | 29 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |