Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ADRIANS TURISTFART A/S. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADRIANS TURISTFART A/S. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2018-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Adrian Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-05-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og buskørsel samt anden efter ledelsens skøn dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Vedtægter: 2011-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 fjernes Bestyrelse: Hans Adrian Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Rutebuskørsel, by- og nærtrafik (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2007-12-06)
Den 2007-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsebro 53, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Bestyrelse: Hans Adrian Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Direktion: Hans Adrian Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2007-12-06)
Den 2007-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Legale ejere: Hans Adrian Petersen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2007-11-23 tilføjes Navne: ADRIAN BUS ApS (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-11-23 tilføjes Reelle ejere: Hans Adrian Petersen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2007-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2007-11-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Stiftere: Hans Adrian Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)