Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, st. th., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-19 fjernes Direktion: Kristian Ødegaard Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-19 fjernes Navne: SK HOLDING GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Stiftere: Shelley Maris Larsen Ødegaard Ebben, Kristian Ødegaard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-23 fjernes Direktion: Shelley Maris Larsen Ødegaard Ebben (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Direktion: Shelley Maris Larsen Ødegaard Ebben (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og eje anparter i selskabet Röskva ApS samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Vedtægter: 2009-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Direktion: Shelley Maris Larsen Ødegaard Ebben (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, st. th., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjerghaven 26, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjerghaven 26, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Direktion: Shelley Maris Larsen Ødegaard Ebben (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Navne: SK HOLDING GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Stiftere: Shelley Maris Larsen Ødegaard Ebben, Kristian Ødegaard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)