Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Albæk Nielsen | 01.06.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Flemming Haagen Jensen | 24.10.2017 | 01.06.2018 | adm. dir |
Ole Bressendorf | 12.11.2014 | 24.10.2017 | adm. dir |
Michael Grundtvig | 16.02.2012 | 12.11.2014 | direktør |
Alfred Rasmussen | 05.11.2007 | 16.02.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Karlsmose | 19.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Grundtvig | 19.09.2018 | formand |
Jan Sveinsson Deding | 04.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Grundtvig | 19.10.2017 | 19.09.2018 | formand |
Michael Grundtvig | 19.10.2017 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bressendorf | 12.11.2014 | 19.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Grundtvig | 12.11.2014 | 18.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Grundtvig | 12.11.2014 | 18.10.2017 | formand |
Alfred Rasmussen | 28.05.2010 | 12.11.2014 | bestyrelsesmedlem |