Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Vejgaard | 19.11.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bodilsen | 19.11.2007 | 31.08.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Vejgaard | 26.08.2014 | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Bodilsen | 26.10.2012 | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Betty Marie Bodilsen | 31.10.2008 | 26.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Vejgaard | 19.11.2007 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bodilsen | 19.11.2007 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Eigil Vestergaard Bodilsen | 19.11.2007 | 29.06.2021 | formand |
Birthe Marie Skov | 19.11.2007 | 26.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Bodilsen | 19.11.2007 | 31.10.2008 | bestyrelsesmedlem |