Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maik Christiansen Nielsen | 01.01.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Jørgen Harpøth | 05.10.2022 | 01.01.2023 | adm. dir |
Lars Lund Hansen | 18.01.2022 | 05.10.2022 | direktør |
Marianne Hansen | 18.05.2015 | 18.01.2022 | direktør |
Cornelius Jacobus van de Glind | 19.11.2007 | 18.05.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arne Mathiesen | 18.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 18.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Yttesen | 16.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Halby Petersen | 19.11.2007 | 18.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Otto Sørensen | 19.11.2007 | 18.01.2022 | formand |
Niels Kjær Jeppesen | 19.11.2007 | 16.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Theunis Zuidema | 19.11.2007 | 18.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Cornelius Jacobus van de Glind | 19.11.2007 | 18.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Helena Gijsberta van de Glind | 19.11.2007 | 18.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hermannus Antonius Franciscus Gerdes | 19.11.2007 | 18.05.2015 | bestyrelsesmedlem |