Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 4600 Køge (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Legale ejere: Merete Carla Larsen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Navne: CARLA MODE ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Stiftere: R J Service ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-31 fjernes Direktion: Merete Carla Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-26 fjernes Revisor: Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-12 tilføjes Revisor: Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2015-11-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-23 tilføjes Legale ejere: Merete Carla Larsen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 4600 Køge (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 67, 2500 Valby (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 67, 2500 Valby (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2011-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 152, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 152, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2010-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Normasvej 11, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-17 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normasvej 11, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Direktion: Merete Carla Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Navne: CARLA MODE ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Stiftere: R J Service ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Vedtægter: 2007-11-21 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-30)