Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Revisor | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nødagervej 47, 8560 Kolind (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: Jonna Rasmussen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Navne: R J Service ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Jonna Rasmussen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Stiftere: Merete Carla Larsen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 fjernes Direktion: Jonna Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nødagervej 47, 8560 Kolind (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, st., 4600 Køge (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, st., 4600 Køge (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 67, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-22 tilføjes Direktion: Jonna Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2015-06-22 fjernes Direktion: Merete Carla Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-06-22 tilføjes Vedtægter: 2015-06-22 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværksvirksomhed af enhver art, kapitalbesiddelse og investering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-05-20 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-05-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 194.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-05-20 tilføjes Legale ejere: Jonna Rasmussen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-05-20 tilføjes Navne: R J Service ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-05-19 fjernes Navne: CARLA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jonna Rasmussen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2015-05-20 tilføjes Vedtægter: 2015-05-20 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-05-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 67, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2011-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 152, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-09-27)
Den 2010-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 152, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2010-09-27)
Den 2010-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Normasvej 11, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-03-17 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normasvej 11, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Direktion: Merete Carla Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalbesiddelse og investering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-21 tilføjes Navne: CARLA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2007-11-21 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Stiftere: Merete Carla Larsen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2007-11-21 tilføjes Vedtægter: 2007-11-21 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)