Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-02 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2008-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIELS TH. NIELSEN. VOGNMANDSFORRETNING ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2018-01-29 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-09 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-11-09 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.265.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Vedtægter: 2014-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-01-30 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-01-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 fjernes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 17, 7182 Bredsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Navne: THOMAS NIELSEN NØRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-21 tilføjes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Stiftere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)