Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Direktion | Legale ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2008-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET TJØRRING ApS. (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2014-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: KIT KARNABY ApS. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KIT KARNABY ApS. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KIT KARNABY ApS. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 tilføjes Vedtægter: 2024-03-13 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-09-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 tilføjes Bestyrelse: Philip Steen (formand) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-13 fjernes Bestyrelse: Bjarne Martin Ohrt (formand) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Martin Ohrt (formand) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2020-03-25 fjernes Bestyrelse: Christian Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Poul Steen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Steen Fogh Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-20 tilføjes Direktion: Steen Fogh Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-20 fjernes Direktion: Martin Nygaard Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-01 tilføjes Legale ejere: Poul Steen, ASX 6668 A/S, MTP TEAM ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2013-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: bo@micha.dk (offentliggjort 2013-08-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Vedtægter: 2011-01-07 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2010-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2009-08-19 tilføjes Bestyrelse: Christian Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-19 fjernes Bestyrelse: Poul Wentzer Licht (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-19 tilføjes Direktion: Martin Nygaard Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-12 tilføjes Bestyrelse: Lone Steen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-12 fjernes Bestyrelse: Steen Bjørn Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-05-03)
Den 2008-12-03 tilføjes Bestyrelse: Martin Nygaard Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-09 tilføjes Bestyrelse: Steen Bjørn Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-09 fjernes Bestyrelse: Eskild Lyngholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Wentzer Licht (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-05-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Jensens Vej 8, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Bestyrelse: Eskild Lyngholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-20 tilføjes Direktion: Poul Steen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Navne: PHILIPTEX A/S (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-11-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Stiftere: Poul Steen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)