Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 9, 6920 Videbæk (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 2, 6920 Videbæk (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde maskinservice og reparation inden for træindustrien. Samt køb og salg i forbindelse hermed samt forestå dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: RF-RIV 2017 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Revisor: RF-RIV 2017 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 2, 6920 Videbæk (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2007-11-19 tilføjes Direktion: Bjarne Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Legale ejere: BJARNE LARSEN, VIDEBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2007-11-19 tilføjes Navne: TRÆINDUSTRIENS MASKINSERVICE ApS (offentliggjort 2007-11-20)
Den 2007-11-19 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Larsen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2007-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Stiftere: BJARNE LARSEN, VIDEBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-20)
Den 2007-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)