Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Binavne | ||||
Hvidhvask | Navne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Vedtægter: 2024-09-17 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernstøbervænget 7, 4600 Køge (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, 3., 1456 København K (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2017-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Business Modeling Holding ApS. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, 3., 1456 København K (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2018-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langesvej 42, 4600 Køge (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mark.koster@me.com (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: mark.koster@webspeed.dk (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2017-08-31 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-03 tilføjes Binavne: FLK Invest ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Navne: FLK Holding ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-03-01 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-28 fjernes Navne: FLK INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2008-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mark.koster@webspeed.dk (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langesvej 42, 4600 Køge (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2007-11-15 tilføjes Direktion: Mark Køster (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Legale ejere: Mark Køster (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2007-11-15 tilføjes Navne: FLK INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2007-11-15 tilføjes Reelle ejere: Mark Køster (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Stiftere: Mark Køster (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Vedtægter: 2007-11-15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2007-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)