Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-20)
Den 2012-07-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2012-07-20)
Den 2011-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2012-07-20)
Den 2011-05-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Revisor: VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Revisor: Asger Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skårupvej 8, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Direktion: Hans Christian Tylvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug i Danmark og udlandet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Tylvad (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-11-15 tilføjes Navne: TYLVAD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-11-15 tilføjes Reelle ejere: Hans Christian Tylvad (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: Asger Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Stiftere: Hans Christian Tylvad (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Vedtægter: 2007-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)