Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangmosen 8, 4534 Hørve (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Binavne: LYS OG LYD TIL SJOV ApS, DANSK TURNE TEATER ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-14 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Legale ejere: ESKMON HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Navne: DRAGSHOLMREVYEN ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Reelle ejere: Bente Ølund Eskesen Larsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Stiftere: ESKMON HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 Statstidende Dekret
Den 2022-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Bente Ølund Eskesen Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2021-08-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er revyvirksomhed samt virksomhed i tilknytning hertil samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2013-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2013-04-18 tilføjes Vedtægter: 2013-04-18 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2012-05-29 tilføjes Revisor: REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2012-05-29 fjernes Revisor: BØGEVÆNGET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-05-21 tilføjes Direktion: Ebbe Mondrup (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2007-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangmosen 8, 4534 Hørve (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Binavne: LYS OG LYD TIL SJOV ApS, DANSK TURNE TEATER ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Direktion: Bente Ølund Eskesen Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2007-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-14 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2007-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Legale ejere: ESKMON HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Navne: DRAGSHOLMREVYEN ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Reelle ejere: Bente Ølund Eskesen Larsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2007-11-14 tilføjes Revisor: BØGEVÆNGET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Stiftere: ESKMON HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)