Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Faxevej 23, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-12 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: frank.chr@live.dk (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Legale ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Navne: ITALIAN BAKERS ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Reelle ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Stiftere: Jan Christensen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Jan Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faxevej 23, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2020-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Faxevej 5, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faxevej 5, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Jan Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Frank Preben Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-05 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2017-02-04 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-05 fjernes Bibranche: Industriel fremstilling af brød: kager mv. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-11-17 tilføjes Legale ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2016-11-16 fjernes Legale ejere: Frank Preben Christensen (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-17 tilføjes Reelle ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2016-04-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2015-04-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2015-04-10 fjernes Revisor: A.J.Revision Aabybro ApS (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af færdigretter (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-02-23 tilføjes Revisor: A.J.Revision Aabybro ApS (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2013-02-23 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: frank.chr@live.dk (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2010-01-10 tilføjes Direktion: Frank Preben Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2010-01-10 fjernes Direktion: Jan Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2009-03-02 tilføjes Navne: ITALIAN BAKERS ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2009-03-01 fjernes Navne: 209A HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-12)
Den 2009-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2009-03-02 tilføjes Vedtægter: 2009-03-02 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-01 tilføjes Bibranche: Industriel fremstilling af brød: kager mv. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af færdigretter (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2008-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 209, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Direktion: Jan Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-12 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Legale ejere: Frank Preben Christensen (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Navne: 209A HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-12)
Den 2007-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2007-11-12 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Stiftere: Jan Christensen (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)