Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daina Andersen | 02.02.2018 | 19.08.2019 | adm. dir |
Niels Ulrik Ottosen | 02.02.2018 | 02.02.2018 | adm. dir |
Niels Ulrik Ottosen | 18.08.2017 | 01.02.2018 | direktør |
Daina Andersen | 15.10.2007 | 01.02.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daina Andersen | 02.02.2018 | 19.08.2019 | formand |
Daina Andersen | 15.10.2007 | 02.02.2018 | formand |