Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-09 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: mogens@soenderbo.dk (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: SØNDERBO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Navne: SØNDERBO INVEST ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Stiftere: BOLIGSELSKABET SØNDERBO3 ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2015-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2015-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-25 fjernes Direktion: Mogens Krath Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2015-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 12, 1. tv., 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-01-25)
Den 2014-05-22 fjernes Direktion: Viggo Krath Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 12, 1. tv., 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-01-25)
Den 2013-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvegravene 8, 9800 Hjørring (offentliggjort 2011-03-26)
Den 2011-03-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mogens@soenderbo.dk (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2011-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvegravene 8, 9800 Hjørring (offentliggjort 2011-03-26)
Den 2011-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 62, 9800 Hjørring (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 990.000,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2008-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2008-01-07 tilføjes Vedtægter: 2008-01-07 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 62, 9800 Hjørring (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2007-11-09 tilføjes Direktion: Viggo Krath Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-09 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 tilføjes Legale ejere: SØNDERBO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Navne: SØNDERBO INVEST ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Stiftere: BOLIGSELSKABET SØNDERBO3 ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-31)