Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIMARO 1 ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2011-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIMARO 2 ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC SOLAR ENERGY A/S. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2014-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: LIMA HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 1 A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2018-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Funding Brazil II A/S. (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Legale ejere: Limaro 1 Holding ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-04-07 fjernes Legale ejere: Limaro Holding ApS (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-18 tilføjes Legale ejere: Limaro Holding ApS (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2015-06-17 tilføjes Legale ejere: Inger Marie Rosenkilde, Lene Jørgensen (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-17 fjernes Legale ejere: Inger Marie Rosenkilde, Lene Jørgensen (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-16 fjernes Legale ejere: LIMA HOLDING ApS, Inger Marie Rosenkilde, Lene Jørgensen (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgevej 1, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2015-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: rosenkilde@bbsyd.dk (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-27 tilføjes Legale ejere: LIMA HOLDING ApS, Inger Marie Rosenkilde, Lene Jørgensen (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med aktier, anparter og ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Vedtægter: 2010-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgevej 1, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Inger Marie Rosenkilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: LIMA HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Inger Marie Rosenkilde, Lene Jørgensen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)