Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Revisor: APEX Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-18 fjernes Revisor: ReviGroup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2008-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: TRYK BAR ApS. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2008-10-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BB BAR ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREDERIKSBERG ØLBAR ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2016-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CO Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2019-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fryd Ølbar ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Revisor: ReviGroup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-11-26 fjernes Revisor: Rest. Marie Louise ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-16 tilføjes Revisor: Rest. Marie Louise ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-01-16 fjernes Revisor: Totalassistance Aarhus ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 tilføjes Revisor: Totalassistance Aarhus ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2016-11-08 fjernes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS, Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Camilla Nielsens Vej 1, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 111, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-06-26 tilføjes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS, Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-06-26 fjernes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 111, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 122, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 tilføjes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS, Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS, Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Revisor: TM Trade ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 tilføjes Revisor: TM Trade ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 fjernes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Vedtægter: 2009-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 122, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Direktion: Carsten Robin Frederik Oechsner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Legale ejere: Carsten Robin Frederik Oechsner (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2007-11-07 tilføjes Navne: C O HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Reelle ejere: Carsten Robin Frederik Oechsner (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2007-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-07 tilføjes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Stiftere: Carsten Robin Frederik Oechsner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)