Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bjerre Staunsbæk | 30.06.2010 | 26.05.2016 | adm. dir |
Per Kildegaard | 30.03.2010 | 30.06.2010 | direktion |
Søren Kenneth Hansen | 20.11.2009 | 30.03.2010 | direktion |
Henrik Nørby | 06.11.2007 | 20.11.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Filtenborg Staunsbæk | 18.01.2012 | 26.05.2016 | bestyrelse |
Hans Jørgen Guldberg | 20.04.2011 | 18.01.2012 | bestyrelse |
Niels Henning Bjerre Staunsbæk | 30.06.2010 | 26.05.2016 | bestyrelse |
Lars Bjerre Staunsbæk | 30.06.2010 | 26.05.2016 | bestyrelse |
Jesper Saaby Kildegaard | 29.01.2010 | 30.06.2010 | bestyrelse |
Yoseph Yehuda Williger | 17.02.2009 | 26.05.2009 | bestyrelse |
Zwi Williger | 26.03.2008 | 29.01.2010 | bestyrelse |
Gil Hochboim | 26.03.2008 | 26.05.2009 | bestyrelse |
Per Kildegaard | 06.11.2007 | 20.04.2011 | bestyrelse |
Søren Koll Espensen | 06.11.2007 | 20.04.2011 | formand |
Henrik Nørby | 06.11.2007 | 27.03.2008 | bestyrelse |