Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: SEAPAY ApS. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SEAPAY ApS. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2023-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-07-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-07-11 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 2, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ivar Bentsens Vej 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: leifgnielsen@gmail.com (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivar Bentsens Vej 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ivar Bentsens Vej 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-27 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2012-02-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivar Bentsens Vej 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2007-11-08 tilføjes Direktion: Leif Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskabet i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Legale ejere: Leif Nielsen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-11-08 tilføjes Navne: LNI HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-11-08 tilføjes Reelle ejere: Leif Nielsen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2007-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2007-11-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Stiftere: Leif Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 tilføjes Vedtægter: 2007-11-08 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2007-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)