Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-07 fjernes Hovedbranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglegårds Alle 159, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrup Engvej 1, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jeh@geopartner.dk (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: jeh@antonjensen.dk (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-01-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jeh@antonjensen.dk (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2013-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrup Engvej 1, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2013-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolværket 105, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-02-05)
Den 2011-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landinspektørvirksomhed direkte eller gennem investering i andre virksomheder samt anden virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Vedtægter: 2011-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-30 tilføjes Hovedbranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2010-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2010-07-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolværket 105, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-02-05)
Den 2008-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddehegnet 7, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Landinspektører mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddehegnet 7, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Direktion: Jesper Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Hovedbranche: Landinspektører mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Legale ejere: Jesper Holm (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-11-07 tilføjes Navne: JEH HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-11-07 tilføjes Reelle ejere: Jesper Holm (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)