Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 1., 1110 København K (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Bestyrelse: Peter Aandahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Direktion: Peter Aandahl (direktør) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Legale ejere: BV Holding GmbH, Kots Holding Ltd., AANDAHL A/S (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Navne: Hansen Specialized Transportation ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Reelle ejere: Rasmus Tolstøj Stokholm, Bernd Vogelmann, Peter Aandahl (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Stiftere: AANDAHL A/S (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Bestyrelse: Bernd Vogelmann (formand) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2018-06-18 fjernes Bestyrelse: Nina Louise Wedell-Wedellsborg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-02 tilføjes Legale ejere: BV Holding GmbH, Kots Holding Ltd., AANDAHL A/S (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-01 fjernes Legale ejere: AANDAHL A/S (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-06-02 tilføjes Navne: Hansen Specialized Transportation ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-01 fjernes Navne: FREIGHTPLUS GROUP A/S (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Tolstøj Stokholm, Bernd Vogelmann, Peter Aandahl (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-01 fjernes Reelle ejere: Peter Aandahl (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage handel, finansiering, investering i værdipapirer, herunder bl.a. aktier, obligationer og deraf afledte finansielle produkter samd anden, efter bestyrelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-11-27 tilføjes Navne: FREIGHTPLUS GROUP A/S (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-11-26 fjernes Navne: PAAH A/S (offentliggjort 2007-11-07)
Den 2007-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-11-27 tilføjes Vedtægter: 2007-11-27 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 1., 1110 København K (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Bestyrelse: Nina Louise Wedell-Wedellsborg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-31 tilføjes Direktion: Peter Aandahl (direktør) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2007-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Legale ejere: AANDAHL A/S (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2007-07-31 tilføjes Navne: PAAH A/S (offentliggjort 2007-11-07)
Den 2007-07-31 tilføjes Reelle ejere: Peter Aandahl (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2007-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Stiftere: AANDAHL A/S (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-23)