Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 33, 7442 Engesvang (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2007-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROVFLUEN ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 33, 7442 Engesvang (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-28 tilføjes Direktion: Birgit Vestergaard Frantsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-28 tilføjes Vedtægter: 2019-10-28 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 33, 7442 Engesvang (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 33, 7442 Engesvang (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i helt eller delvis ejede selskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2008-09-23 tilføjes Vedtægter: 2008-09-23 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 33, 7442 Engesvang (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Alex Østergaard Frantsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Alex Østergaard Frantsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: LYKKESMINDE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Alex Østergaard Frantsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Stiftere: Alex Østergaard Frantsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)