Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Binavne | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYNGENSEKS ApS. (offentliggjort 2015-08-01)
Den 2008-08-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lyngen Revisor statsautoriseret revisionsanpartsselskab. (offentliggjort 2015-08-01)
Den 2010-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S FREDERIKSBORGVEJ 5-7. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2012-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: FORLAGET RADIUS ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2012-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNGEN EJENDOMME HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2013-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PR HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-08-01)
Den 2015-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EGEDALSCENTRET ApS. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Solid Opsparing ApS. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Solid Opsparing ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORLAGET RADIUS ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET FREDENSBORG BYCENTER ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Græsted Centervej 5 ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Græsted Centervej 5 ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solid Opsparing ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-10 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 tilføjes Binavne: Accounting and financial advisory ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden hermed forbundet virksomhed, ligesom selskabet udøver konsulentaktiviteter. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngen 6, 3210 Vejby (offentliggjort 2018-08-05)
Den 2018-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kassemosevej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2018-08-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-30 tilføjes Vedtægter: 2017-12-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2015-09-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-19)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2012-10-05 tilføjes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2012-10-05 fjernes Revisor: F S REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: F S REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kassemosevej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2018-08-05)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Per Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Per Eriksen (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: PER ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Per Eriksen (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-19)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Stiftere: Per Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Vedtægter: 2007-11-01 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)