Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Legale ejere: LARS FOGH. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2007-11-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Fogh (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissebakkegård 11, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-23 tilføjes Direktion: Lars Fogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægsinvestering i fast ejendom, udlejning og administration af fast ejendom, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Navne: LARS FOGH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Vedtægter: 2007-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)