Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Dekret | Bestyrelse | ||||
Revisor | xbrl | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche |
Den 2024-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET GLADSAXEVEJ, SØBORG (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Legale ejere: Michael Schumann, Jesper Kiel Sloth, Finn Poul Bech Hansen, Klaus Groth, Frank John Odgaard, Peter Julius Jensen, Peter Dalum, Peter Michael Clemmensen, Keld Mandix Thorsen, Hanne Wedell-Neergaard (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Navne: K/S GLADSAXEVEJ, SØBORG (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-07-01 Statstidende Dekret
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Kiel Sloth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-28 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: ei@ejendomsinvest.dk (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2014-05-07 tilføjes Bestyrelse: Finn Poul Bech Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-07 fjernes Bestyrelse: Peter Julius Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende: Gladsaxevej 341-347, 2860 Søborg - matr.nr. 13 C m. fl., Gladsaxe (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2013-05-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2013-05-06 tilføjes Vedtægter: 2013-05-06 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Julius Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Gorm Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Legale ejere: Hanne Wedell-Neergaard (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-30 tilføjes Legale ejere: Peter Michael Clemmensen, Keld Mandix Thorsen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-28 tilføjes Legale ejere: Peter Dalum (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-20 tilføjes Legale ejere: Peter Julius Jensen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Legale ejere: Finn Poul Bech Hansen, Klaus Groth, Frank John Odgaard (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-18 tilføjes Legale ejere: Jesper Kiel Sloth (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-16 tilføjes Legale ejere: Michael Schumann (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: ei@ejendomsinvest.dk (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2007-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Gorm Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-31 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-10-31 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET GLADSAXEVEJ, SØBORG (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Navne: K/S GLADSAXEVEJ, SØBORG (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-02)