Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kamilla Therese Frølunde Kristoffersen | 27.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Thise Leer | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Jørgensen | 10.06.2021 | suppleant |
Thomas Lund Sørensen | 10.06.2021 | suppleant |
Kaj Grove Poulsen | 02.07.2020 | formand |
Camilla Mølleskov Uhre-Olsen | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Marie Overgaard | 07.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Jørgensen | 02.07.2020 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Madsen | 11.04.2019 | 27.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Wicky Kristensen | 07.04.2018 | 11.04.2019 | suppleant |
Iben Højgård | 07.04.2018 | 11.04.2019 | suppleant |
Nina Laudal Jensen | 02.04.2016 | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Grove Poulsen | 29.03.2014 | 04.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Wicky Kristensen | 29.03.2014 | 06.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Lund Sørensen | 06.04.2013 | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne Lise Sølvsten Nielsen | 06.04.2013 | 07.04.2018 | suppleant |
Susanna Margrethe Sølvsten Kristensen | 06.04.2013 | 07.04.2018 | suppleant |
Karina Bek Bommersholdt | 06.04.2013 | 02.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Børresen | 02.04.2012 | 29.03.2014 | suppleant |
Pia Valentin Højgaard | 02.04.2012 | 02.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Jørgensen | 02.04.2011 | 01.07.2020 | formand |
Lene Marie Andersen | 27.03.2010 | 29.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ruben Ente Fuglsang Hansen | 27.03.2010 | 02.04.2012 | suppleant |
Susanna Margrethe Sølvsten Kristensen | 17.03.2007 | 06.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kirstine Pedersen | 18.03.2006 | 27.03.2010 | suppleant |
Thomas Conrad Pørksen | 20.03.2004 | 18.03.2006 | suppleant |
Kaj Grove Poulsen | 22.03.2003 | 27.03.2010 | suppleant |
Lene Marie Andersen | 23.03.2002 | 17.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Ilsøe | 23.03.2002 | 20.03.2004 | suppleant |
Kaj Lindorf Sørensen | 23.03.2002 | 22.03.2003 | suppleant |
Birthe Brandt Jensen | 07.04.2000 | 27.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peder Skjærlund | 07.04.2000 | 23.03.2002 | suppleant |
Lars Norlyk | 07.04.2000 | 23.03.2002 | suppleant |
Thorkild Hansen Bach | 20.03.1998 | 02.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Brandt Jensen | 20.03.1998 | 07.04.2000 | suppleant |
Thorkild Hansen Bach | 20.03.1998 | 20.03.1998 | suppleant |
Erik Vieland Nielsen | 04.04.1997 | 07.04.2000 | suppleant |
Kjeld Ilsøe | 04.04.1997 | 20.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Søren Klyver | 01.08.1901 | 29.03.2014 | formand |
Anne Lise Sølvsten Nielsen | 01.08.1901 | 06.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anna Lise Thomsen | 01.08.1901 | 23.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Helle Susanne Pedersen | 01.08.1901 | 07.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christoffer Ebbehøj | 01.08.1901 | 04.04.1997 | formand |
Bjarne Andersen | 01.08.1901 | 04.04.1997 | suppleant |
Dorte Fabricius | 01.08.1901 | 04.04.1997 | suppleant |
Ellen Marie Bohlbro | 01.08.1901 | 25.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ida Irene Vibjerg | 01.08.1901 | 25.04.1996 | suppleant |