Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-03 tilføjes Vedtægter: 2023-06-03 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-03 fjernes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2007-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEALUX AESTHETIC ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CORDSEN BUILDINGS ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 51, kl. tv., 1260 København K (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2014-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 98, 5230 Odense M (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2014-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt udøve anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Vedtægter: 2014-04-28 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2013-03-15 tilføjes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2013-03-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 98, 5230 Odense M (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2010-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 94, 1. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 94, 1. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Signe Bøegh Cordsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Signe Bøegh Cordsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: SIGNE CORDSEN INVEST ApS (offentliggjort 2007-11-01)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Signe Bøegh Cordsen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Stiftere: Signe Bøegh Cordsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-01)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)