Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2013-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, st., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2013-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-15 fjernes Kontaktoplysninger: olafur55@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-15 fjernes Navne: TEXO ENTREPRISE SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Stiftere: Olafur Hjalti Einarsson, Diana Grace Hardington (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 fjernes Direktion: Olafur Hjalti Einarsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, st., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2011-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2011-01-27)
Den 2011-04-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som entreprenør med renovation, bygning og pleje af ejendomme og andet. Andre konsulentydelser indenfor renovering mv. er også en del af formålet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-18 tilføjes Vedtægter: 2011-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2011-01-27)
Den 2011-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sumatravej 70, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: olafur55@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sumatravej 70, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: TEXO ENTREPRISE SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-10-12 tilføjes Direktion: Olafur Hjalti Einarsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Stiftere: Olafur Hjalti Einarsson, Diana Grace Hardington (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)