Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STEENANDREASEN.COM ApS. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 3, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Legale ejere: Steen Mads Andreasen (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Navne: STEENANDREASEN.COM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Reelle ejere: Steen Mads Andreasen (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Stiftere: Steen Mads Andreasen (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Steen Mads Andreasen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2019-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-27 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 3, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Direktion: Steen Mads Andreasen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2007-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og anparter i datterselskaber samt anden finansielle virksomhed. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Legale ejere: Steen Mads Andreasen (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Navne: STEENANDREASEN.COM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Reelle ejere: Steen Mads Andreasen (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2007-10-31 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2007-10-31 tilføjes Stiftere: Steen Mads Andreasen (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2007-10-31 tilføjes Vedtægter: 2007-10-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)