Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Bibranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Kontaktoplysninger: frederic@vinrvi.com (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Navne: VINRVI DANMARK ApS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Stiftere: Philip Martin Graff (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2013-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2013-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Bestyrelse: Frédéric Hervier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Direktion: Frédéric Hervier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Bestyrelse: Conny Truedsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: frederic@vinrvi.com (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at importere, markedsføre og sælge vin og andre alkoholholdige drikke samt fødevarer. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-05-02 tilføjes Navne: VINRVI DANMARK ApS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-05-01 fjernes Navne: VINMINVIN DANMARK ApS (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2011-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-05-02 tilføjes Vedtægter: 2011-05-02 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2008-12-22 fjernes Bestyrelse: My Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Bestyrelse: My Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Direktion: Frédéric Hervier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Navne: VINMINVIN DANMARK ApS (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Stiftere: Philip Martin Graff (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)