Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Binavne | Revisor | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: adm@comitel.dk (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: Maxavi Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Navne: GL. KONGEVEJ APS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Reelle ejere: Kathrine Stofregen Kølendorf (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Stiftere: EVENTBIRD ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 fjernes Direktion: Pascal Jannick Bone Falk Rønne (adm. dir) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@comitel.dk (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: pk@comitel.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: Maxavi Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: COMITEL A/S (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Stofregen Kølendorf (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-05-02 tilføjes Vedtægter: 2016-05-02 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-05-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-02 tilføjes Navne: GL. KONGEVEJ APS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-05-01 fjernes Navne: COMITEL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Direktion: Pascal Jannick Bone Falk Rønne (adm. dir) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2014-08-15 fjernes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af tekstiler og hermed beslægtet virk-somhed. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2013-12-31 tilføjes Navne: COMITEL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2013-12-30 fjernes Navne: STOFFREGEN DESIGN ApS (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Vedtægter: 2013-12-31 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2013-12-31 fjernes Binavne: FRIPRINT ApS, FREEPRINT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2013-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2012-03-02 tilføjes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-02 fjernes Direktion: Steen Erik Mønsted (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2012-01-31 fjernes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2011-11-03 tilføjes Direktion: Steen Erik Mønsted (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Navne: STOFFREGEN DESIGN ApS (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2011-10-16 fjernes Navne: NEW BUSINESS FREE ApS (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 fjernes Bestyrelse: Steen Erik Mønsted (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2010-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2010-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pk@comitel.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2010-05-31 tilføjes Bestyrelse: Anne-Kathrine Brendstrup Stoffregen Kølendorf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Navne: NEW BUSINESS FREE ApS (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2010-05-30 fjernes Navne: FREEPRINT ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-27 tilføjes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 fjernes Direktion: Gustavus Aird Murray (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedebygade 13, 1754 København V (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2009-08-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Bestyrelse: Gustavus Aird Murray (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-10 tilføjes Legale ejere: COMITEL A/S (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2009-07-09 fjernes Legale ejere: COMITEL A/S (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedebygade 13, 1754 København V (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2008-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 16, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-18 tilføjes Navne: FREEPRINT ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-11-17 fjernes Navne: FRIPRINT ApS (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2008-08-27 tilføjes Legale ejere: COMITEL A/S (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2008-08-20 tilføjes Bestyrelse: Gustavus Aird Murray (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 168.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 16, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Binavne: FRIPRINT ApS, FREEPRINT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Direktion: Gustavus Aird Murray (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Navne: FRIPRINT ApS (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-10-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Stiftere: EVENTBIRD ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)