Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Luckmann | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Bang | 26.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christen Dam Larsen | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Bent Frandsen Madsen | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Ruby | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dåsbjerg | 01.01.2015 | formand |
Tommy Jensen | 01.01.2015 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Arne Markussen | 26.04.2018 | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Møller Jensen | 21.04.2016 | 26.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henning Risum Bøge | 01.01.2015 | 26.04.2018 | bestyrelsesmedlem |