Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2014-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@norsker.net (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2014-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: henrik@norsker.net (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpvej 35, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@norsker.net (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: Overgård Fonden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)